Награжден орденами «Знак Почёта» (1978 год), Трудового Красного Знамени (1986 год), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999 год), а также церковным Орденом Даниила Московского третьей и второй степени (орден впервые вручен светскому лицу).
Биография
- В период с 1951 по 1999 годы работал на кафедре «Использование водной энергии» (с 1986 года — «Возобновляющиеся источники энергии и гидроэнергетика») гидротехнического факультета ЛПИ:
- В 1946 году — поступил в Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина (ЛПИ).
- В 1951 году — окончил гидротехнический факультет по специальности «Гидротехническое строительство».
- С 17 ноября 1995 года по 30 сентября 2003 года — Президент (с правами ректора) Санкт-Петербургского государственного технического университета (Санкт-Петербургского государственного политехнического университета).
- С 30 сентября 2003 года — Президент Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
- С 23 мая 1983 года по 16 ноября 1995 года — Ректор ЛПИ (Санкт-Петербургского государственного технического университета).
- С 1978 года по 1983 год — секретарь парткома института.
Общественная деятельность
- член Комитета по присуждению государственных премий в области науки и техники при Президенте Российской Федерации
- президент российского НТО энергетиков и электротехников
- член бюро Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН
- член Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН
- член Научно-технического совета при губернаторе Санкт-Петербурга
Награды и почетные звания
- Заслуженный работник «ЕЭС России»
- Премия имени А.Н. Крылова Правительства Санкт-Петербурга — за цикл работ в области гидроэнергетики (2005 год)
- Почётный доктор Всемирного технологического университета (1999 год)
- Премия Президента России в области образования (2000 год)
- Премия имени Г. М. Кржижановского РАН — за работу «Физическое и математическое моделирование оборудования и элементов электростанций, включая экологические аспекты» (2000)
- Почётный инженер Санкт-Петербурга
Интересные факты
Васильеву принадлежит рекорд по длительности руководства СПбГПУ в качестве ректора — 20 лет.