Доктор юридических наук (1996), профессор (1997). Почётный профессор ОНЮА. Член Академии педагогических наук Украины (2003, чл.-кор. с 1999), член Академии правовых наук Украины (2003). Член Партии регионов Украины с 2007 года. Народный депутат Верховной рады Украины III—VI созывов.
Окончил судебно-прокурорский факультет Свердловского юридического института (1976—1980) по специальности «правоведение».
Кандидат наук (1986), диссертация «Управление автодорогами».
С 1972 года по 1985 год — служба в Советской армии, студент, аспирант, преподаватель, председатель профсоюзного комитета Свердловского юридического института;
С 1985 года по 1990 год — служба в органах внутренних дел:
С 1989 года по 1997 год — преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой морского и таможенного права, проректор по учебной работе Юридического института Одесского государственного университета.
С 1990 года по 1994 год — председатель постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Одессы;
С 1994 года по 1998 год — председатель постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка Одесского городского совета;
Докторская диссертация «Организационно-правовые основы таможенного дела на Украине» (Юридический институт Одесского государственного университета им. Мечникова, 1996).
С апреля 1997 года — ректор Юридического института Одесского государственного университета им. И. Мечникова (с декабря 1997 года — Одесская государственная юридическая академия);
С 1998 года по 2004 год — президент Одесской национальной юридической академии.
С марта 1998 года — член Высшего совета юстиции, а с 25 мая 2001 года по 10 марта 2004 года — председатель Высшего совета юстиции Украины.
В 1998 году избран народным депутатом Украины от Центрального избирательного округа г. Одессы № 135. Возглавлял подкомитет парламентской реформы и парламентского контроля Комитета Верховной Рады Украины III созыва по вопросам правовой политики;
В 2002 году избран народным депутатом Украины IV созыва от Центрального избирательного округа г. Одессы № 136. Возглавлял подкомитет по вопросам законодательного обеспечения политической реформы и организации парламентского контроля Комитета Верховной Рады Украины IV созыва по вопросам правовой политики;
С 1 марта 2004 года сложил полномочия народного депутата Украины;
С 19 февраля 2004 года по 8 декабря 2004 года — Председатель Центральной избирательной комиссии Украины; его руководство пришлось на период «оранжевой революции», протестующие обвиняли его в фальсификации.
С декабря 2004 года по май 2006 года — ректор Одесской национальной юридической академии;
С 25 мая 2006 года по 23 ноября 2007 года — народный депутат Украины V созыва, Председатель Комитета по вопросам правосудия Верховной Рады Украины;
С 23 ноября 2007 года — народный депутат Украины VI созыва, Председатель Комитета по вопросам правосудия Верховной Рады Украины.