Биография
Родился в крестьянской семье. Член ВКП(б) с 1930 года. Окончил Костромской текстильный институт (1941).
- 1942—1944 гг. — инструктор Управления кадров ЦК ВКП(б).
- 1944—1949 гг. — секретарь ЦК КП(б) Латвии.
- Январь 1949—август 1952 гг. — 2-й секретарь ЦК КП(б) Латвии.
- Август 1952—сентябрь 1959 гг. — 1-й секретарь Ивановского областного комитета КПСС.
- 1959—1962 гг. — 2-й секретарь ЦК КП Узбекистана.
- 1962—1963 гг. — руководитель Группы советников по оказанию помощи в развитии народного хозяйства Кубы.
- 1963—1966 гг. — 1-й секретарь Чечено-Ингушского областного комитета КПСС.
- 19 января 1966—18 марта 1971 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Венгрии.
- 7 мая 1971—28 мая 1982 гг. — министр иностранных дел РСФСР, член Коллегии МИД СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 3—6 созывов. Член ЦК КПСС (1952—1971), делегат XIX (1952), XX (1956), XXII (1961) и XXIII (1966) съездов КПСС.
Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.
Дипломатический ранг
Чрезвычайный и полномочный посол (1965)
Награды
- Орден Ленина (трижды).
- Орден Трудового Красного Знамени (трижды).
- Орден Дружбы народов.
- Орден «Знак Почёта».