Биография
Член ВКП(б). Окончил Высшую дипломатическую школу НКИД СССР (1941).
- С 1935 г. — сотрудник Наркомата связи СССР.
- 1941—1942 гг. — служба в РККА.
- 1942—1943 гг. — вице-консул СССР в Горгане и Ардебиле (Иран).
- 1944—1947 гг. — сотрудник центрального аппарата НКИД (с 1946 — МИД) СССР.
- 1947—1948 гг. — помощник заместителя министра иностранных дел СССР.
- 1949—1954 гг. — секретарь СЭВ.
- 1954—1956 гг. — советник посольства СССР в Венгрии.
- 1956 г. — советник V Европейского отдела МИД СССР.
- 1957—1960 гг. — сотрудник аппарата ЦК КПСС.
- 17 декабря 1960—26 декабря 1962 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Мали.
- 19 февраля 1963—22 декабря 1965 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Швейцарии.
- 1965—1966 гг. — сотрудник аппарата ЦК КПСС.
- 1966—1968 гг. — заведующий сектором ЦК КПСС.